Hanes ariannol THE LANKELLYCHASE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1107583
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.81m | £3.98m | £2.70m | £2.42m | £815.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.98m | £8.67m | £11.32m | £14.08m | £15.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £90.91k | £0 | £0 | £25.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.81m | £3.89m | £2.70m | £2.42m | £790.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £201 | £87 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.99m | £7.69m | £10.47m | £13.30m | £15.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £986.53k | £983.41k | £849.23k | £780.69k | £94.08k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £1.33m | £31.51k | £44.83k | £104.34k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £6.36m | £8.41m | £11.04m | £13.30m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £986.53k | £983.41k | £849.23k | £780.69k | £94.08k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.