ymddiriedolwyr THE ROOTES ARCHIVE CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 1108882
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Bye | Cadeirydd | 07 February 2016 |
|
|
||||
ANDREW GEORGE BYE | Ymddiriedolwr | 03 January 2021 |
|
|
||||
Roger Plaskett | Ymddiriedolwr | 05 April 2019 |
|
|
||||
JAMES SPENCER | Ymddiriedolwr | 26 February 2017 |
|
|
||||
MR Nick Harrison | Ymddiriedolwr | 06 October 2013 |
|
|||||
MATTHEW OLLMAN | Ymddiriedolwr | 12 October 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.