Hanes ariannol ROCK UK ADVENTURE CENTRES LIMITED
Rhif yr elusen: 1107724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.94m | £2.42m | £2.54m | £4.06m | £4.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.39m | £3.67m | £2.53m | £4.05m | £4.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £132.55k | £601.85k | £824.87k | £288.47k | £35.69k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £326.84k | £863.35k | £1.62m | £686.27k | £188.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £877.50k | £408.49k | £157.77k | £763.45k | £906.87k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.70m | £1.03m | £748.14k | £2.58m | £2.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £27.44k | £14.60k | £16.34k | £28.34k | £122.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £1.11k | £127.35k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.68m | £3.34m | £2.41m | £3.49m | £4.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £84.65k | £49.83k | £22.47k | £29.56k | £49.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.02k | £27.75k | £33.35k | £34.01k | £35.52k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £619.80k | £278.45k | £91.75k | £533.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.