Hanes ariannol THE VOLUNTEER CENTRE- CHESTERFIELD AND NORTH EAST DERBYSHIRE
Rhif yr elusen: 1107942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.35k | £142.74k | £170.97k | £146.82k | £134.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.08k | £117.80k | £117.80k | £128.76k | £130.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £57.00k | £159.46k | £117.45k | £93.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £32.04k | £16.00k | £2.30k | £28.47k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.