Hanes ariannol TECKELS ANIMAL SANCTUARIES
Rhif yr elusen: 1108726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £196.49k | £342.49k | £282.38k | £412.85k | £464.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £251.77k | £272.44k | £326.60k | £342.17k | £584.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £8.15k | £4.67k | £5.56k | £4.23k | £23.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.