ymddiriedolwyr TECKELS ANIMAL SANCTUARIES
Rhif yr elusen: 1108726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phyllis Geraldine Clydesdale | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Ryan Michael Akhurst | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Claire Rachel Hatfield | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Angelina Katie Ann Linker | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Peter Jonathan Rogol | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|||||
Christopher Vernon Free | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.