Hanes ariannol LIVING STREETS (THE PEDESTRIANS ASSOCIATION)
Rhif yr elusen: 1108448
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.02m | £5.63m | £6.50m | £5.41m | £6.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.30m | £5.45m | £5.38m | £5.23m | £9.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £879.48k | £956.96k | £899.24k | £1.04m | £1.77m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.77m | £4.32m | £5.18m | £3.54m | £4.13m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £42.68k | £35.22k | £162.76k | £294.06k | £474.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £332.29k | £0 | £246.12k | £291.10k | £441.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.65m | £5.27m | £6.08m | £4.83m | £5.83m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.57k | £7.73k | £6.21k | £1.09k | £8.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £318.20k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.36k | £500 | £100.00k | £10.50k | £105.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.89m | £4.97m | £4.94m | £4.84m | £8.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £123.03k | £236.68k | £225.92k | £386.39k | £332.21k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.56k | £21.77k | £16.02k | £15.52k | £20.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £284.53k | £245.59k | £207.32k | £0 | £315.87k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.