Dogfen lywodraethu LIVING STREETS (THE PEDESTRIANS ASSOCIATION)
Rhif yr elusen: 1108448
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/02/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/07/2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/03/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/03/2014 as amended on 18 Mar 2021 as amended on 18 Mar 2021 as amended on 18 Mar 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE SAFETY OF THE WALKING PUBLIC AND THE COMFORT AND GENERAL AMENITIES OF PEDESTRIANS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.