Dogfen lywodraethu FURNICHURCH
Rhif yr elusen: 1110984
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 OCTOBER 2003, AS AMENDED 12 JULY 2005 AND 9 DECEMBER 2009 as amended on 28 Jan 2022 as amended on 28 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
The Charity's object ( hereafter referred to as 'the object') is: 'the relief of poverty through the provision of food ( through the Furnichurch Food Larder), household items and, where appropriate, signposting to relevant organisations for help for residents in the county of Lincolnshire who have need of such services by means of their necessitous circumstances.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LINCOLNSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.