Hanes ariannol ESSEX & HERTS AIR AMBULANCE TRUST
Rhif yr elusen: 1108989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.52m | £16.59m | £17.51m | £15.52m | £17.63m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.73m | £11.74m | £11.33m | £12.14m | £13.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £250 | £265.41k | £1.87m | £5.33k | £6.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.85m | £4.68m | £5.01m | £4.57m | £6.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.49m | £11.30m | £10.39m | £10.51m | £10.80m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £66.62k | £355.57k | £1.87m | £105.60k | £93.11k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £109.25k | £254.33k | £237.57k | £334.07k | £618.72k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.56m | £2.35m | £2.98m | £2.33m | £3.37m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.95m | £6.60m | £7.36m | £7.21m | £8.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.78m | £5.13m | £3.97m | £4.93m | £5.13m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.76k | £23.69k | £50.96k | £16.77k | £18.91k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £16.71k | £35.42k | £53.20k | £74.98k | £96.15k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.