ymddiriedolwyr ESSEX & HERTS AIR AMBULANCE TRUST
Rhif yr elusen: 1108989
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JONATHAN CHARLES GOSSELIN TROWER | Cadeirydd | 06 September 2016 |
|
|||||||
Michelle Tennens | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||||
Ellisa Estrin | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||||
Andrew Tunningley | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||||
Claire Louise Smith | Ymddiriedolwr | 20 September 2018 |
|
|
||||||
ROY JOHN MARFLEET | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|||||||
Clive Martin Gilham | Ymddiriedolwr | 25 April 2017 |
|
|
||||||
Dr RAMZI FREIJ | Ymddiriedolwr | 03 February 2014 |
|
|
||||||
DARREN HAYWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.