Hanes ariannol BRITISH MUSLIM HERITAGE CENTRE
Rhif yr elusen: 1110104
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.04m | £2.53m | £982.25k | £1.57m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £413.31k | £738.39k | £989.84k | £940.67k | £1.22m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £34.67k | £85.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £936.33k | £2.32m | £308.83k | £919.56k | £496.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £516 | £0 | £368 | £652.32k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £103.29k | £204.59k | £673.05k | £0 | £850.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £3.20k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £389.31k | £699.55k | £657.51k | £939.88k | £1.21m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.38k | £29.99k | £9.42k | £797 | £1.43k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £34.70k | £55.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £6.63k | £8.86k | £322.91k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.