ymddiriedolwyr MIND IN SOMERSET
Rhif yr elusen: 1109626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFF PATEMAN | Cadeirydd | 25 July 2013 |
|
|
||||
Hugh Christopher Andrews | Ymddiriedolwr | 19 April 2024 |
|
|
||||
Rowen Campbell | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Rebecca Jane Miles | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Ruth Morley | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Lynda Marie Kerr Marshall | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Rowan Brooks | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Nigel Spencer Stone | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|
||||
Dr JOHN PARRY COX | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|||||
Chris Norris | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Margaret Geatches | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.