Hanes ariannol PATCHWORK CHILDCARE
Rhif yr elusen: 1109773
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £114.60k | £109.00k | £107.65k | £95.08k | £29.79k | |
|
Cyfanswm gwariant | £106.76k | £113.81k | £112.73k | £103.40k | £67.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £76.78k | £79.97k | £73.47k | £24.05k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.