ymddiriedolwyr READING ROTARY COMMUNITY PROJECTS
Rhif yr elusen: 1111472
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER JAMES WEBB | Cadeirydd | 19 October 2004 |
|
|||||
Hubertus Antonius Castelijn | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Rev ALAN HAINE | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|||||
ALAN MATT ANDREWS | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|||||
William Hastings Montague | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|||||
Dr ANTONY PHILIP COWLING | Ymddiriedolwr | 26 April 2012 |
|
|
||||
John Richard Lance Brunnen | Ymddiriedolwr | 19 October 2004 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.