ymddiriedolwyr SODEXO STOP HUNGER FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1110266
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gareth John | Cadeirydd |
|
||||||
Sharon Elizabeth OBrien | Ymddiriedolwr | 17 October 2023 |
|
|
||||
Duncan Graham Palmer | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Paul Marcin Anstey | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
David Forbes | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Laura Ellen Brimacombe | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Samanthan Louise Scott | Ymddiriedolwr | 14 September 2017 |
|
|
||||
Sean Michael Haley | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
Patrick Forbes | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
DAVID MULCAHY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.