ymddiriedolwyr CHISWICK HORTICULTURAL AND ALLOTMENTS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1110134
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Stroud-Turp | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|
||||
Martin Parsley | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|
||||
Martin Surrey | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Judy Parsley | Ymddiriedolwr | 01 February 2024 |
|
|
||||
Mark Cripps | Ymddiriedolwr | 16 April 2023 |
|
|
||||
Kourosh Khakpour | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Charlotte Alexandra Kimpton | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Christina Meiklejohn | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
DAVID BURTON | Ymddiriedolwr | 06 May 2013 |
|
|
||||
JOHN JAMES GILL | Ymddiriedolwr | 28 April 2013 |
|
|||||
RICHARD MICHAEL FLINDERS | Ymddiriedolwr | 21 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.