ymddiriedolwyr THE ROYAL BALLET SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1110550
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marina Hannaford | Cadeirydd | 04 October 2020 |
|
|
||||
Rachael Hogan | Ymddiriedolwr | 10 September 2023 |
|
|
||||
Joanna West | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Jayasree Yadla | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Candice Chisholm | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|||||
Luke Lambart | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Katie Harrold | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Leah Hamilton | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Becs Lambart | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Minna Moore Ede | Ymddiriedolwr | 02 October 2022 |
|
|
||||
Sarah Phoenix | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Jose Carayol | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Alison Withers | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Belinda Hatley | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Zina Kristalli | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Candice Nataf-Pesonen | Ymddiriedolwr | 04 October 2020 |
|
|
||||
David Gajadharsingh | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Emma Ward | Ymddiriedolwr | 06 January 2019 |
|
|
||||
Silvia Chironi | Ymddiriedolwr | 01 October 2018 |
|
|
||||
Jill Tait-Harris | Ymddiriedolwr | 11 February 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.