ymddiriedolwyr The CO Research Trust
Rhif yr elusen: 1110624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Radley | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|
||||
Adrian Hutt | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Bruce Allen | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
John O'Grady | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Professor Shirley Christine Price | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|
||||
Professor Baroness Ilora Gillian Finlay | Ymddiriedolwr | 06 September 2021 |
|
|||||
Professor Andrew Shaw | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
Karen Gillespie | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
Patricia Faulker | Ymddiriedolwr | 05 November 2015 |
|
|
||||
DR SUSAN BEWS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL FLETCHER EVERALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER WEBB | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIAN ALLSOPP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.