Hanes ariannol INTEGRITY ACTION
Rhif yr elusen: 1120927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.86m | £1.35m | £1.14m | £738.24k | £718.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.44m | £1.32m | £1.19m | £819.70k | £738.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £284.91k | £231.40k | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £764.75k | £0 | £0 | £55.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.86m | £581.34k | £1.13m | £720.53k | £649.74k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.56k | £1.56k | £3.53k | £966 | £6.78k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £16.74k | £6.90k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.40m | £1.27m | £1.13m | £752.71k | £506.10k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £36.05k | £43.42k | £62.97k | £66.99k | £147.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £17.05k | £16.62k | £22.70k | £24.40k | £54.85k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £365.47k | £379.36k | £113.38k | £46.48k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £85.02k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.