ymddiriedolwyr INTEGRITY ACTION
Rhif yr elusen: 1120927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Herbert Greer Malcomson | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|||||
Fergus John Drake | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|
||||
Alistair Benedict Gibbons | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Michael Canares | Ymddiriedolwr | 18 January 2022 |
|
|
||||
Paul Maassen | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
||||
Kuruneruge Samitha Sujith De Silva | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||
Gail Alfreda Klintworth | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Philip Welply | Ymddiriedolwr | 04 January 2014 |
|
|
||||
Alan Barlow | Ymddiriedolwr | 01 February 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.