Dogfen lywodraethu PAYPAL GIVING FUND UK
Rhif yr elusen: 1110538
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 13/07/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24/01/2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 30/04/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13/05/2011 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 16/01/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 02/05/2013 as amended on 12 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE ALL PURPOSES WHICH ARE CHARITABLE UNDER THE LAW OF ENGLAND AND WALES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.