Hanes ariannol HOME-START SOUTH-WEST LINCOLNSHIRE
Rhif yr elusen: 1110641
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £130.10k | £169.31k | £142.84k | £147.43k | £152.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £136.20k | £148.93k | £141.38k | £151.31k | £160.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £48.27k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.