Hanes ariannol EMMAUS EXETER LIMITED
Rhif yr elusen: 1112118
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2009 | 31/07/2010 | 31/07/2011 | 31/07/2012 | 31/07/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.21k | £7.14k | £2.87k | £3.67k | £27.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.26k | £12.78k | £920 | £7.90k | £47.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.