Hanes ariannol TOMCHEI YOTZEI ANGLIA
Rhif yr elusen: 1111333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.40m | £1.27m | £1.39m | £1.43m | £1.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £1.37m | £1.05m | £1.51m | £1.37m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.40m | £1.27m | £1.39m | £1.43m | £1.23m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £22.00k | £632 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.18m | £1.26m | £992.60k | £1.45m | £1.31m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £52.81k | £110.29k | £53.25k | £57.17k | £57.60k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.19k | £5.70k | £13.80k | £7.20k | £6.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.05m | £1.20m | £951.54k | £1.43m | £1.29m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.75k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.