Hanes ariannol Aim Up
Rhif yr elusen: 1111403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.82m | £1.92m | £1.96m | £1.93m | £2.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.84m | £1.92m | £1.92m | £1.86m | £2.00m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.31m | £1.08m | £1.78m | £1.86m | £1.21m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £906 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £55.56k | £74.76k | £16.04k | £4.21k | £72.14k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £20.44k | £32.11k | £26.82k | £18.71k | £8.48k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.73m | £1.79m | £1.78m | £1.86m | £1.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.70k | £5.63k | £4.22k | £4.24k | £4.33k | |
|
Incwm - Arall | £1.66k | £12.16k | £133.26k | £41.67k | £196.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £69.68k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.82m | £1.91m | £1.88m | £1.73m | £1.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £14.66k | £12.10k | £40.42k | £131.88k | £162.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.85k | £4.55k | £4.65k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.