ymddiriedolwyr COMMUNITY FOUNDATION FOR SURREY
Rhif yr elusen: 1111600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neelam Devesher DL | Cadeirydd | 01 July 2022 |
|
|||||
Dr Ruchika Gupta | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
Christina Diana Bridget Whittington | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Nicholas Martin Brooks | Ymddiriedolwr | 17 March 2023 |
|
|
||||
Carolyn Rich | Ymddiriedolwr | 24 September 2021 |
|
|
||||
Elaine Anne Tisdall OBE | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|||||
Paul William Edwin Downes | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Peter Cluff | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.