Hanes ariannol THE KINGSBOROUGH CENTRE
Rhif yr elusen: 1112820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £831.79k | £866.62k | £862.14k | £971.36k | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £709.78k | £847.42k | £745.05k | £820.60k | £953.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £136.13k | £25.32k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £250.05k | £234.85k | £208.05k | £226.02k | £243.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £581.61k | £623.11k | £517.94k | £719.98k | £876.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £133 | £121 | £24 | £48 | £366 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £136.13k | £25.32k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £262.66k | £372.72k | £252.07k | £288.33k | £297.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £9.20k | £10.58k | £10.88k | £9.56k | £536.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £12.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £437.92k | £464.12k | £482.10k | £522.71k | £119.85k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.