Hanes ariannol THE OPEN DAW - DAWLISH COMMUNITY INFORMATION CENTRE
Rhif yr elusen: 1113482
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.75k | £13.79k | £17.33k | £14.57k | £11.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.52k | £14.16k | £15.29k | £13.95k | £9.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £444 | £0 | £200 | N/A | £2.22k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.