Hanes ariannol THE MARY STEPHANIE WARREN-COLEMAN TRUST
Rhif yr elusen: 1113074
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/10/2018 | 21/10/2019 | 21/10/2020 | 21/10/2021 | 21/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.45k | £15.66k | £11.52k | £10.08k | £15.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.86k | £27.30k | £25.87k | £17.24k | £17.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.