Hanes ariannol CORNWALL HOSPICE CARE LIMITED
Rhif yr elusen: 1113140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.13m | £10.31m | £9.67m | £11.30m | £12.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.58m | £10.98m | £10.14m | £10.32m | £11.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.02m | £1.17m | £1.44m | £1.06m | £1.10m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £487.40k | £3.25m | £335.47k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.07m | £1.86m | £2.22m | £4.25m | £4.94m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £6.55m | £6.46m | £2.46m | £4.73m | £6.14m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £1.17m | £1.44m | £1.06m | £1.10m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £133.34k | £106.82k | £121.19k | £93.56k | £99.92k | |
|
Incwm - Arall | £364.18k | £228.07k | £3.43m | £248.10k | £237.93k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.73m | £1.43m | £1.67m | £3.72m | £4.48m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £5.29m | £5.91m | £6.11m | £6.40m | £6.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.20m | £4.97m | £3.93m | £3.92m | £4.30m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £91.90k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £28.25k | £22.36k | £21.13k | £28.01k | £29.24k | |
|
Gwariant - Arall | £81.30k | £95.82k | £102.63k | £0 | £148.09k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.