Hanes ariannol THE HOLBECK CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1113089
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 30/04/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £222.22k | £334.00k | £81.00k | £16.00k | £62.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07m | £285.00k | £663.00k | £325.00k | £6.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.