ymddiriedolwyr UK CLINICAL ETHICS NETWORK
Rhif yr elusen: 1120097
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr RICHARD HUXTABLE | Cadeirydd | 16 June 2013 |
|
|
||||||
Rev Mark Quinn Bratton | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||||
Carey Baff | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||||
Dr Robert Alec Wheeler | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||||
Dr Harleen Kaur Johal | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||||
Dr Michael Dunn | Ymddiriedolwr | 31 July 2020 |
|
|
||||||
Dr Rami El-Shirbiny | Ymddiriedolwr | 21 June 2018 |
|
|
||||||
Anne MacNiven | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||||
Dr Raj Kumar Mohindra | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||||
Dr Kiran Jani | Ymddiriedolwr | 17 June 2016 |
|
|
||||||
JOHN BRIDSON | Ymddiriedolwr | 16 June 2014 |
|
|
||||||
Dr ANNE-MARIE SLOWTHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.