Hanes ariannol HOME-START DUDLEY
Rhif yr elusen: 1115352
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £126.36k | £87.02k | £65.71k | £66.92k | £62.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.81k | £81.68k | £64.70k | £56.73k | £59.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £97.62k | £84.85k | £64.01k | £57.42k | £62.42k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.