Hanes ariannol BAYIS SHELI LTD
Rhif yr elusen: 1113631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.42m | £1.30m | £1.95m | £1.99m | £2.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.13m | £1.23m | £1.50m | £1.69m | £1.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £809.18k | £945.34k | £1.08m | £1.78m | £1.99m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £17.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £577.72k | £290.72k | £500.18k | £112.84k | £101.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £844.47k | £1.00m | £1.44m | £1.88m | £2.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £17.08k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.07m | £1.19m | £1.47m | £1.69m | £1.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £65.78k | £44.67k | £30.58k | £4.32k | £8.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.33k | £9.26k | £9.80k | £11.72k | £7.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.