Hanes ariannol EXTRATIME
Rhif yr elusen: 1116203
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £600.25k | £668.85k | £678.90k | £691.73k | £366.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £711.85k | £578.20k | £655.74k | £676.21k | £627.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £303.52k | £312.52k | £296.89k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £57.09k | £71.86k | £117.74k | N/A | £276.47k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £26.18k | £4.07k | £5.77k | £10.84k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.54k | £597 | £9.73k | £17.37k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £550.80k | £586.79k | £655.40k | £663.23k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £292 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £11.73k | £77.40k | £8.00k | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £670.71k | £539.59k | £624.19k | £634.59k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £41.14k | £38.61k | £31.55k | £41.62k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.80k | £1.80k | £1.80k | £1.80k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.