ymddiriedolwyr THE JOSHUA TREE - SUPPORTING FAMILIES AFFECTED BY CHILDHOOD CANCERS
Rhif yr elusen: 1114000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deborah Jones | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|
||||
Martin Keelagher | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Pauline Byrne | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|||||
Nerys Price-Jones | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Dr Susan Gilby | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Dr John Archer | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Diane Halsey | Ymddiriedolwr | 30 April 2021 |
|
|
||||
Tracey Harrison | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
||||
Tonia Ball | Ymddiriedolwr | 26 April 2019 |
|
|
||||
Andy Seferta | Ymddiriedolwr | 07 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.