ymddiriedolwyr VINE COUNSELLING SERVICES
Rhif yr elusen: 1117796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAH JANE SHEEHAN | Cadeirydd | 06 April 2013 |
|
|
||||||
CAROL BEVERIDGE | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||||
HELEN WARD | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||||
BARBARA HACKING | Ymddiriedolwr | 20 March 2019 |
|
|
||||||
ALISON NORCROSS | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||||
IAN RUSSELL STOCKER | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|||||||
ANN PURSEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.