ymddiriedolwyr WAGING PEACE
Rhif yr elusen: 1124746
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mahgoub Tawer Kafi | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Amna Abdallah | Ymddiriedolwr | 09 March 2023 |
|
|
||||
Shaughnessy Hawkins | Ymddiriedolwr | 27 August 2020 |
|
|
||||
Victoria Harding-Mbogo | Ymddiriedolwr | 02 July 2020 |
|
|
||||
REBECCA CARMICHAEL TINSLEY | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|
||||
Dame Rosalind Marsden | Ymddiriedolwr | 23 January 2017 |
|
|||||
Richard Cockett | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
Toufique Hosaain | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.