Hanes ariannol HOME-START LINCOLN
Rhif yr elusen: 1113318
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 30/06/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £273.90k | £249.53k | £161.79k | £155.22k | £116.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £220.33k | £230.81k | £161.72k | £172.12k | £155.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £74.40k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.61k | £39.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.