Hanes ariannol THE SUSSEX COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1113226
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.82m | £3.97m | £4.86m | £3.45m | £4.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.87m | £3.46m | £5.74m | £5.47m | £4.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £680.00k | £1.45m | £550.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.95m | £3.66m | £4.68m | £4.10m | £3.21m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.01k | £32.17k | £5.26k | £13.88k | £2.82k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £4.17m | £0 | £196.09k | £925.67k | £563.60k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £481.75k | £272.54k | £274.90k | £260.46k | £337.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £102.82k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £10.00k | £0 | £5.30k | £1.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.81m | £3.37m | £5.65m | £5.38m | £4.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £67.48k | £91.15k | £96.16k | £93.25k | £140.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £51.34k | £48.54k | £48.59k | £52.48k | £61.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.87m | £2.37m | £4.64m | £4.25m | £3.27m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.