Hanes ariannol STREETGAMES UK
Rhif yr elusen: 1113542
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.47m | £7.53m | £6.25m | £8.87m | £12.15m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.55m | £6.94m | £5.95m | £8.48m | £12.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £118.81k | £323.10k | £265.12k | £2.54m | £1.59m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.57m | £2.80m | £2.09m | £1.96m | £6.52m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £59.79k | £48.60k | £109.07k | £115.93k | £124.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £336.21k | £445.52k | £217.12k | £439.05k | £411.46k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.07m | £7.04m | £5.92m | £8.31m | £11.59m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £1.53k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.75k | £2.25k | £328 | £0 | £25.17k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.91m | £6.21m | £5.56m | £7.94m | £11.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £348.85k | £338.95k | £227.28k | £260.80k | £245.48k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £90.69k | £81.94k | £70.95k | £0 | £108.15k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £960.57k | £2.04m | £2.21m | £0 | £6.11m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £290.11k | £384.30k | £155.44k | £279.04k | £335.33k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.