ymddiriedolwyr CHOBHAM COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1113371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARD EDWARD BENTALL FCA DL | Cadeirydd | 18 September 2019 |
|
|||||||
Jack Massarano | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|||||||
Emma Kennedy | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||||
Carol Ann Gregorious | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||||
cllr. Christopher Guy Rowbotham cllr. | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||||
David Burke | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|||||||
NICOLA WENDY BIDDLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.