Hanes ariannol MONTE SAN MARTINO TRUST
Rhif yr elusen: 1113897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (48 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.56k | £870.06k | £129.65k | £101.48k | £102.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.65k | £124.63k | £38.74k | £67.33k | £110.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £823.05k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £323 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £489.31k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £46.69k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £322.50k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £110.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £13.89k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.23k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £13.89k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.