Hanes ariannol THE NORTH MEOLS CARRIAGE DRIVING GROUP FOR THE DISABLED
Rhif yr elusen: 1114588
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/04/2016 | 04/04/2017 | 04/04/2018 | 04/04/2019 | 04/04/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.40k | £3.98k | £12.23k | £1.18k | £1.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.84k | £3.36k | £13.37k | £3.28k | £1.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.