ymddiriedolwyr MANCHESTER INTERNATIONAL FESTIVAL
Rhif yr elusen: 1113902
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moira Sinclair | Cadeirydd | 01 March 2024 |
|
|||||
Cllr Garry Bridges | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Sharon Watson | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Dabboussy Lamia | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
PATRICIA BARTOLI | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Laura Jordan Bambach | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Fazeel Barber | Ymddiriedolwr | 02 March 2022 |
|
|
||||
Shaminder Nahal | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Grace Ladoja MBE | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Gary Neville | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Ibrahim Mahama | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Joanne Louise Whitfield CBE | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||
Ngozi Ugochukwu | Ymddiriedolwr | 22 April 2020 |
|
|
||||
MARIA BALSHAW CBE | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Jamil Khalil | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Charles Richard Bell | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Alan John Bishop | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|||||
CATHRYN WRIGHT | Ymddiriedolwr | 27 September 2017 |
|
|||||
RICHARD PAVER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.