Hanes ariannol THOMAS POCKLINGTON TRUST
Rhif yr elusen: 1113729
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.96m | £5.24m | £5.22m | £5.23m | £5.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.48m | £7.97m | £6.51m | £6.49m | £6.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £37.00k | £158.00k | £0 | £143.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £531.00k | £447.00k | £451.00k | £431.00k | £774.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.37m | £4.76m | £4.59m | £4.79m | £4.89m | |
|
Incwm - Arall | £54.00k | £0 | £18.00k | £6.00k | £21.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £152.00k | £0 | £121.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.99m | £5.99m | £5.17m | £5.12m | £5.59m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.50m | £1.98m | £1.35m | £1.37m | £1.29m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £118.00k | £55.00k | £77.00k | £58.00k | £63.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.07m | £2.13m | £1.91m | £1.92m | £1.76m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.50m | £55.00k | £0 | £1.37m | £1.29m | |
|
Gwariant - Arall | £989.00k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.