Hanes ariannol GENETIC ALLIANCE UK LTD
Rhif yr elusen: 1114195
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £750.55k | £804.43k | £939.44k | £713.57k | £741.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £994.69k | £1.01m | £808.91k | £762.42k | £769.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £45.00k | £29.85k | £89.36k | £79.82k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £168.48k | £254.23k | £933.88k | £657.45k | £690.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £84.08k | £66.45k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £496.81k | £482.85k | £5.56k | £56.11k | £51.73k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.18k | £900 | £0 | £0 | £105 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £2.00k | £8.32k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £910.85k | £891.94k | £703.46k | £667.01k | £674.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £83.84k | £113.33k | £105.44k | £95.42k | £94.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £45.81k | £60.30k | £10.20k | £11.10k | £12.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.