ymddiriedolwyr Deaf Experience Limited
Rhif yr elusen: 1114319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harriet Rice | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|
||||
Mohsin Patel | Ymddiriedolwr | 27 February 2021 |
|
|
||||
Falak Sher Adil | Ymddiriedolwr | 14 September 2019 |
|
|
||||
GILLIAN JONES- LEACH | Ymddiriedolwr | 23 January 2012 |
|
|
||||
FRANK BRIAN GEOFFREY DALTREY | Ymddiriedolwr | 11 October 1998 |
|
|
||||
DAVID CLAUDE LEACH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KHALID ASHRAF | Ymddiriedolwr |
|
||||||
IAN EDWARD RANDELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.