Hanes ariannol PARENTS RELATIVES AND OTHERS UNDERSTANDING DOWN'S (PROUD)
Rhif yr elusen: 1118919
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/10/2018 | 05/10/2019 | 05/10/2020 | 05/10/2021 | 05/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.79k | £3.05k | £1.16k | £563 | £110 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.27k | £2.51k | £2.12k | £745 | £996 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.